Hanes ariannol THE GRIMSBY CLEETHORPES AND DISTRICT SUNDAY FOOTBALL LEAGUE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 701886
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017
Cyfanswm Incwm Gros £6.49k £5.24k £4.49k £3.45k £4.74k
Cyfanswm gwariant £5.21k £4.66k £2.92k £2.72k £5.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A