Hanes ariannol WARWICK AMBULANCE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 701904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.35k | £15.13k | £36.53k | £10.26k | £7.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.04k | £20.27k | £17.02k | £21.14k | £23.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.46k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.00k | £12.50k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.