Hanes ariannol HALAS HOMES

Rhif yr elusen: 701912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (66 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.83m £1.95m £1.89m £1.76m £1.94m
Cyfanswm gwariant £1.91m £1.95m £1.94m £1.83m £2.08m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.41m £1.39m £1.44m £1.31m £1.74m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £110.98k £203.25k £58.32k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £68.35k £182.06k £278.53k £109.16k £195.47k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.76m £1.76m £1.61m £1.65m £1.74m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.64k £1.51k £620 £30 £3.50k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.91m £1.95m £1.94m £1.83m £2.08m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £11.78k £10.78k £26.89k £21.86k £47.62k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0