Hanes ariannol EAST DURHAM COMMUNITY INITIATIVES LTD
Rhif yr elusen: 701917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.63k | £133.18k | £331.41k | £842.22k | £819.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.56k | £144.19k | £300.60k | £485.84k | £718.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £71.28k | £71.28k | £76.77k | N/A | £69.29k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £371.52k | £112.12k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £357.61k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £482.92k | £793.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £1.69k | £18 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £26.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £485.84k | £718.21k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £875 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.