Dogfen lywodraethu EAST DURHAM COMMUNITY INITIATIVES LTD
Rhif yr elusen: 701917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INC 15 NOV 1988 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION OF 20 JUNE 1989 & CERT OF INC DATED 1 JUNE 1999 NOW ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21 JAN 2010 REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 1 FEB 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE IN THE EAST DURHAM REGION FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY AND RELIEVING THE NEEDS OF THOSE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.