Ymddiriedolwyr VILLAGE HALL TASLEY
Rhif yr elusen: 701928

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Andrews | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|||||
Jean Jenkins | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Susan McCarthy | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Peter Winwood | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
ROBERT DAVIES | Ymddiriedolwr | 30 November 2011 |
|
|
||||
FIONA BERRYMAN | Ymddiriedolwr | 29 October 2008 |
|
|
||||
ANN TURNER | Ymddiriedolwr | 01 January 1997 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.