Hanes ariannol BASCHURCH WOMENS INSTITUTE

Rhif yr elusen: 701968
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2004 31/10/2005 31/10/2006 31/10/2007 31/10/2008
Cyfanswm Incwm Gros £0 £1.12k £1.05k £1.60k £1.47k
Cyfanswm gwariant £0 £1.10k £1.04k £1.39k £1.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A