NEW TRUST FOR THE KING'S SCHOOL AT GRANTHAM IN THE COUNTY OF LINCOLN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education. Providing extra facilities for students in school in the form of equipment or assistance with additions/changes to classroom facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 14 Medi 1989: Cofrestrwyd
- THE NEW TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL GREEN | Cadeirydd | 13 September 2011 |
|
|
||||
Simon Pickett | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Richard Tollemache | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Samantha Gibbs | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
PAUL ROSS | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
SAMUEL GIBSON | Ymddiriedolwr | 12 September 2011 |
|
|
||||
JAMES ROTHWELL LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.83k | £4.12k | £3.12k | £4.24k | £464 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68k | £13.29k | £3.28k | £3.00k | £150.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 148 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 09 Chwefror 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 16 Mawrth 2022 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 09 Mawrth 2021 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8 JULY 1989 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 24 AUGUST 1989 AND 29 NOVEMBER 1996 AND A SPECIAL RESOLUTION PASSED UNDER S. 75A OF THE CHARITIES ACT 1993 ON 9 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE TRUST IS TO FURTHER THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PUPILS ATTENDING THE SCHOOL AND IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT THE TRUSTEES MAY: I) PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL II) PROVIDE BENEFITS OF ANY KIND FOR THE SCHOOL III) PROMOTE IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT THE EDUCATION OF PUPILS ATTENDING THE SCHOOL
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE KINGS SCHOOL
BROOK STREET
GRANTHAM
NG31 6RP
- Ffôn:
- 01476539938
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window