CYFEILLION AMGUEDDFA CYMRU - FRIENDS OF NATIONAL MUSEUM WALES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the National Museum Wales. To raise funds to support museum projects. To act in an ambassadorial role. To convey views to the Museum when requested.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru
Llywodraethu
- 18 Medi 1989: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF THE NATIONAL MUSEUMS AND GALLERIES OF WALES (Enw blaenorol)
- THE NATIONAL MUSEUM OF WALES SOCIETY (Enw blaenorol)
- THE NATIONAL MUSEUMS AND GALLERIES OF WALES SOCIETY (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwendolyn WILLIAMS | Cadeirydd | 15 January 2013 |
|
|
||||
Dr JUDITH FOY | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
JOHN WILKINS | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Carolyn Owen | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Margaret Lesley Lewis | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Marjorie Sheen | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Leonard Carlyle Metcalfe | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
Kathleen Margaret Jones | Ymddiriedolwr | 04 November 2017 |
|
|
||||
Christabel Lynda Hutchings FSA | Ymddiriedolwr | 05 November 2016 |
|
|||||
David Emrys Pryce Jones | Ymddiriedolwr | 05 November 2016 |
|
|
||||
ROGER David GAGG | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
RICHARD CLIVE CARTER | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
DIANE DAVIES | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
DORN SWAFFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PETER Martin DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.36k | £16.61k | £19.80k | £19.94k | £24.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.55k | £25.04k | £33.47k | £7.75k | £24.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Mai 2024 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 APRIL 1989 AS AMENDED 4 NOVEMBER 1995. AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 13 NOVEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 10 NOVEMBER 2007. AS AMENDED ON 07 NOV 2009 AS AMENDED ON 07 NOV 2015 AS AMENDED ON 05 NOV 2016 AS AMENDED ON 06 NOV 2019 as amended on 02 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE FRIENDS SHALL BE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE, AND IMPROVEMENT OF THE MUSEUM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
60 Ardwyn
Pantmawr
CARDIFF
CF14 7HD
- Ffôn:
- 02920 625962
- E-bost:
- lyn_owen1@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window