Hanes ariannol FARNBOROUGH ROAD INFANT SCHOOL PARENT TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 702015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.85k £9.24k £10.79k £15.20k £16.19k
Cyfanswm gwariant £10.61k £11.05k £11.53k £18.94k £6.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A