Hanes ariannol THE NORTH OF ENGLAND HORTICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 702017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.55m | £1.63m | £96.18k | £902.65k | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £1.60m | £442.54k | £1.04m | £1.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £66.69k | £34.80k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.27k | £1.05k | N/A | £150 | £2.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.52m | £1.60m | N/A | £850.79k | £1.22m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.62k | £26.16k | N/A | £15.86k | £14.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.12k | N/A | £35.85k | £1.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £63.43k | £550.30k | N/A | £170.38k | £323.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.62m | £957.58k | N/A | £788.87k | £1.06m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.78k | N/A | £1.05k | £2.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £63.43k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.87k | £15.25k | N/A | £10.56k | £10.89k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £92.40k | N/A | £76.39k | £84.24k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.