Hanes ariannol BIRMINGHAM MULTI-CARE SUPPORT SERVICES LTD
Rhif yr elusen: 702019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £872.79k | £796.73k | £775.74k | £927.07k | £827.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £895.76k | £849.38k | £728.82k | £790.30k | £821.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £175.97k | £191.25k | £245.11k | £233.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £225.07k | £192.18k | £360.76k | £228.04k | £182.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24 | £0 | £360.76k | £228.04k | £182.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £871.98k | £795.25k | £414.73k | £697.47k | £645.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £177 | £19 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £613 | £1.46k | £257 | £1.57k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £895.76k | £849.38k | £728.82k | £790.30k | £821.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.00k | £9.15k | £7.66k | £8.84k | £11.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.