6th Scunthorpe (Messingham) Scout Group

Rhif yr elusen: 702059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Scouting activities. Group includes Scout, Cub and Beaver sections.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £18,820
Cyfanswm gwariant: £12,041

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Medi 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 222826 MESSINGHAM TEMPERANCE HALL FUND
  • 06 Hydref 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MESSINGHAM SCOUT GROUP (Enw gwaith)
  • 6TH SCUNTHORPE SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Claire Coyle Cadeirydd 02 July 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Grace Spooner Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Ben Robert Lowry Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Rachel West Ymddiriedolwr 15 November 2022
Dim ar gofnod
Helen Jane Marshall Ymddiriedolwr 14 September 2021
Dim ar gofnod
Stephen James Parkin Ymddiriedolwr 14 September 2021
Dim ar gofnod
Adam Kelvey Walker Ymddiriedolwr 29 June 2018
Dim ar gofnod
Susan Howsam Ymddiriedolwr 04 July 2015
Dim ar gofnod
Lynsey Lowry Ymddiriedolwr 04 July 2015
Dim ar gofnod
Shona Lewis Cannings Ymddiriedolwr 01 April 2014
Dim ar gofnod
David John Bradley Ymddiriedolwr
NORTH LINCOLNSHIRE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Mary Lidgett Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.90k £813 £8.91k £9.09k £18.82k
Cyfanswm gwariant £12.90k £1.89k £5.10k £8.66k £12.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 28 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 30 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 11 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Field House
Scotter Road
Scotton
Gainsborough
DN21 3HS
Ffôn:
01724762234
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael