Hanes ariannol WARRINGTON BEREAVEMENT SUPPORT

Rhif yr elusen: 702088
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.70k £10.71k £10.69k £5.80k £14.72k
Cyfanswm gwariant £9.83k £9.03k £6.51k £9.73k £9.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.69k N/A £13.74k