Ymddiriedolwyr DENBY LADIES (SENIOR CITIZENS) COMMITTEE
Rhif yr elusen: 702116

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNE COOK | Cadeirydd | 05 September 2011 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Pridmore | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Annabelle Emery | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Barbara Conlon Mrs | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Pamela Lesley King | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Christine Lawrence | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
||||
Diane Patricia Brown ms | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
|
||||
Christine Figg | Ymddiriedolwr | 14 April 2011 |
|
|
||||
Susan Sharpe | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Kathy Fletcher | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Cynthia Wynne | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Fiona Crossley | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Susan Swithenbank | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Kathleen Coupe | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.