ymddiriedolwyr Rhodes Foundation Scholarship Trust
Rhif yr elusen: 702194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Collett | Cadeirydd | 01 July 2014 |
|
|
||||
Andrea Bennett | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Emma Cluley | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Professor Lawrence Burke | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Chris Edwards | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Roz Hamilton | Ymddiriedolwr | 17 March 2011 |
|
|
||||
John Eckersley | Ymddiriedolwr | 01 June 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.