THE CAEDMON / CEOLFRID TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise and apply funds for the benefit of past and present members (including staff) of the College of St. Hild & St. Bede specifically in the advancement of education at the College of St. Hild & St. Bede.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Durham
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 1989: Cofrestrwyd
- THE CEOLFRID TRUST (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Michael Withinshaw | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
HELEN REBECCA SWINSON | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
PROFESSOR SIMON FORREST PhD MA BA | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
BRIAN STANLEY HECKS | Ymddiriedolwr | 02 June 2017 |
|
|
||||
DAVID GLENN MILLER | Ymddiriedolwr | 28 February 2014 |
|
|
||||
SARAH ELIZABETH LEACY LLB | Ymddiriedolwr | 07 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £307 | £18.70k | £10.52k | £31 | £9.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.70k | £6.47k | £10.13k | £13.48k | £5.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 24 Ionawr 2025 | 354 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 21 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15 AUGUST 1988 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 14 MAY 1993
Gwrthrychau elusennol
ADVANCEMENT OF EDUCATION AT THE COLLEGE OF ST HILD AND ST BEDE AND RELIEF AND ASSISTANCE (FOR CHARITABLE PURPOSES ONLY) OF PAST AND PRESENT STUDENTS AND STAFF OF THE COLLEGE AND THEIR WIVES, WIDOWS AND CHILDREN AND OTHER DEPENDANTS BEING IN NEED OF RELIEF OF ASSISTANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. HILD & ST. BEDE COLLEGE
RUSHFORD COURT
NORTH ROAD
WESTERN HILL
DURHAM
DH1 4RY
- Ffôn:
- 01913348531
- E-bost:
- SIMON.FORREST@DURHAM.AC.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window