ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF JESMOND DENE
Rhif yr elusen: 702260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clive Gerrard | Cadeirydd | 12 May 2014 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Lord | Ymddiriedolwr | 15 August 2022 |
|
|
||||
Sandra Grant | Ymddiriedolwr | 26 September 2021 |
|
|
||||
John Andrew Telfer | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Jacki Holmes | Ymddiriedolwr | 13 May 2018 |
|
|
||||
John Blakemore | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
Geoffrey Carter | Ymddiriedolwr | 14 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.