Hanes ariannol HUMBERCARE LIMITED
Rhif yr elusen: 702269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.12m | £7.07m | £8.22m | £8.06m | £8.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.17m | £7.27m | £7.62m | £7.71m | £8.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £7.03m | £2.82m | £2.40m | £2.42m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.47m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £59.96k | £41.07k | £21.24k | £26.40k | £18.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.06m | £7.03m | £8.20m | £8.04m | £8.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £841 | £1.26k | £879 | £893 | £898 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.16m | £7.26m | £7.62m | £7.71m | £8.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.22k | £12.51k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £46.11k | £44.70k | £50.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.