Hanes ariannol YEAVELEY CHURCH OF ENGLAND EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 702336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.18k £6.83k £7.01k £7.03k £6.54k
Cyfanswm gwariant £4.33k £5.90k £5.42k £7.36k £5.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A