Ymddiriedolwyr YEAVELEY CHURCH OF ENGLAND EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 702336

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGENE CHARLES SCOTCHER | Cadeirydd | 07 June 2022 |
|
|
||||
ROBERT BAYNE ALLEN | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
LINDA SUSAN MILLWARD | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
ELIZABETH ANN RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Lindsey Anne Schroeter | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
MR JERRY HAYNES | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Titterton | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.