ymddiriedolwyr ROTARY CLUB OF BELPER AND DUFFIELD CHARITABLE TRUST FUND
Rhif yr elusen: 702340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID DARWELL HENSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Martin Stamp | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
Nicholas John Blurton | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
DIANE LOUISE SMILES | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||
Coral Lesley Breach | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Charles Martin Drake | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
Dr JOHN SCOTNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL ALFRED TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.