ymddiriedolwyr THE WEST MERCIA POLICE COMMUNITY FUND
Rhif yr elusen: 702428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Jones | Cadeirydd | 26 March 2021 |
|
|
||||
Edward Michael Slough | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
Rachel Adie | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
Edward John Hancox | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
David Bryant | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
Mary Wallace | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Sarah Cooper | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
ELAINE PEBERDY | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||
TRACEY LYNSKEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.