ymddiriedolwyr LICHFIELD AND HATHERTON CANALS RESTORATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 702429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Mills | Cadeirydd | 16 August 2022 |
|
|
||||
IVOR HENRY CAPLAN | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Colin Booker | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|||||
Derek Lord | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
Jeffrey Neil March | Ymddiriedolwr | 20 December 2017 |
|
|
||||
Christine Mary Bull | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
||||
Christine Howles | Ymddiriedolwr | 10 June 2016 |
|
|
||||
PETER HADLEY BUCK | Ymddiriedolwr | 20 September 2012 |
|
|
||||
BOB WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.