ymddiriedolwyr AGE CONCERN BENTHAM CLUB
Rhif yr elusen: 702481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Hawkins | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Sara Margaret Preece | Ymddiriedolwr | 15 January 2022 |
|
|
||||
Pauline Jacobowski | Ymddiriedolwr | 07 August 2021 |
|
|
||||
George Sinclair | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|||||
Keith Hartley | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Susan Halsall | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||
Judith Harrison | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||
MRS SUE PARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.