Hanes ariannol BAYSTON HILL PRE-SCHOOL GROUP
Rhif yr elusen: 702608
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2007 | 29/02/2008 | 28/02/2009 | 28/02/2010 | 28/02/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.56k | £28.55k | £25.22k | £25.22k | £8.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.72k | £20.83k | £21.72k | £21.72k | £17.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.