THE LINCOLN SPIRITUAL ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Lincoln Spiritual Association offers religious services, training, guidance and support to anyone interested in Spiritualism and Spiritual Healing to all
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 243017 LINCOLNSHIRE Y.M.C.A. LTD
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 701839 LINCOLNSHIRE MS THERAPY CENTRE LTD
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 299679 Sands
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1098653 LINCOLNSHIRE VINTAGE VEHICLE SOCIETY LIMITED
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1075601 BRANSBY HORSES
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1046933 LINCOLNSHIRE EMPLOYMENT ACCOMMODATION PROJECT LIMI...
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1017501 Lincolnshire and Nottinghamshire Air Ambulance Cha...
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1098364 LINCOLNSHIRE INTEGRATED VOLUNTARY EMERGENCY SERVIC...
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1075601 BRANSBY HORSES
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 500272 THE ASSOCIATION OF THE FRIENDS OF LINCOLN CATHEDRA...
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1119915 HILL HOLT WOOD
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1175176 LINCOLN COMMUNITY LARDER
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1122451 LINCOLN STREET PASTORS
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 225348 ROYAL BRITISH LEGION POPPY FACTORY LIMITED
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 296645 ALZHEIMER'S SOCIETY
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 208217 THE PEOPLE'S DISPENSARY FOR SICK ANIMALS
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 703143 LINCOLN PELICAN TRUST LIMITED
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 214779 THE SALVATION ARMY
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1139749 THE BRIDGES COMMUNITY TRUST
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1178696 BOMBER COUNTY GATEWAY TRUST
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 288260 THE HAEMOPHILIA SOCIETY
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1000514 LIDAS (LINCOLN INTEGRATED DOMESTIC ABUSE SERVICES)
- 02 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1132353 LINCOLN & LINDSEY BLIND SOCIETY
- 22 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
- 02 Gorffennaf 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LINCOLN SPIRITUALIST CHURCH (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.93k | £5.87k | £6.87k | £6.32k | £2.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.57k | £4.26k | £4.09k | £4.20k | £122.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 14 Mai 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 26 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 17 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 21 Awst 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/12/1989 AS AMENDED ON 13/06/2010 AS AMENDED ON 02/06/2013
Gwrthrychau elusennol
A) THE HOLDING OF RELIGIOUS SERVICES FOR PUBLIC WORSHIP.B) SPIRITUAL HEALING OF THE SICK. C) THE ADVANCEMENT OF THE RELIGION AND RELIGIOUS PHILOSOPHY OF SPIRITUALISM. D) THE TRAINING OF ALL IN THE PRINCIPLE OF THE RELIGION AND RELIGIOUS PHILOSOPHY OF SPIRITUALISM. E) SUCH CHARITABLE PURPOSES AS MAY BE DECIDED UPON FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window