BIRMINGHAM MENTAL HEALTH LEISURE FORUM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Leisure forum provides social, recreational and sporting opportunities to those with experience of mental health problems across the city of Birmingham.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 14 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
- 14 Medi 2020: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- LEISURE FORUM (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.62k | £24.57k | £30.30k | £14.29k | £8.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.44k | £19.58k | £29.75k | £20.60k | £12.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £13.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.62k | £13.30k | £13.30k | £13.31k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 10 Chwefror 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 01 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 01 Hydref 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 09 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21 FEBRUARY 1990
Gwrthrychau elusennol
TO USE THE INCOME FOR THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BIRMINGHAM WHO SUFFER FROM MENTAL ILLNESS AND IN PARTICULAR FOR THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION OF THE SAID INHABITANTS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
BIRMINGHAM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window