Hanes ariannol HALTON HAVEN HOSPICE
Rhif yr elusen: 702654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.33m | £2.44m | £2.65m | £2.69m | £2.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.39m | £2.30m | £2.33m | £2.75m | £2.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.43m | £1.45m | £1.55m | £1.49m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £49.97k | £108.00k | £303.20k | £495.11k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £324.29k | £368.18k | £700.72k | £672.92k | £246.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £610.54k | £645.33k | £502.95k | £470.47k | £363.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.39m | £1.43m | £1.45m | £1.55m | £1.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £57 | £372 | £53 | £66 | £1.89k | |
|
Incwm - Arall | £2.18k | £238 | £0 | £0 | £977 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £160.10k | £33.80k | £130.87k | £73.82k | £88.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.01m | £1.89m | £1.95m | £2.41m | £2.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £386.49k | £405.52k | £377.60k | £346.55k | £170.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.09k | £5.66k | £20.25k | £17.86k | £21.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.