Hanes ariannol RHYL ENVIRONMENTAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 702705
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 14/04/2011 14/04/2012 14/04/2013 14/04/2014 02/06/2015
Cyfanswm Incwm Gros £6.04k £2.33k £51 £20 £0
Cyfanswm gwariant £3.19k £3.70k £500 £0 £261
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A