ymddiriedolwyr DAUBHILL MUSLIM SOCIETY
Rhif yr elusen: 702789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zainul Abedin PATEL | Cadeirydd | 01 April 2021 |
|
|
||||
HANIF GOOLAM MAHOMED | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Zaid Yacoob Ghanchi | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
SHOAIB LIMBADA | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Ayub Adam | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
YUNUS ADAM | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
MAHMED KAJEE | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
IQBAL YAKUB PATEL | Ymddiriedolwr | 12 March 2006 |
|
|
||||
RASHID JANGHARIA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABDULLAH ADAM I PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.