Hanes ariannol STONELEIGH VILLAGE HALL AND PLAYING FIELDS CHARITY

Rhif yr elusen: 702842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.54k £27.88k £20.85k £21.18k £22.58k
Cyfanswm gwariant £13.95k £24.34k £23.77k £18.11k £26.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £23.67k £18.65k N/A N/A N/A