Hanes ariannol LINDSEY LODGE LIMITED
Rhif yr elusen: 702871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.90m | £3.47m | £4.87m | £3.68m | £4.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.48m | £3.80m | £3.65m | £3.67m | £4.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £744.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.25k | £688.01k | £1.57m | £1.46m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £905.54k | £1.04m | £1.39m | £843.92k | £1.34m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.18m | £1.27m | £1.15m | £1.18m | £30.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £765.70k | £1.06m | £2.15m | £23.48k | £1.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48.65k | £56.34k | £44.59k | £57.30k | £66.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £44.60k | £140.03k | £6 | £1.44m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £371.11k | £498.98k | £734.28k | £272.21k | £680.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.46m | £2.50m | £2.42m | £2.40m | £3.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.02m | £1.30m | £1.23m | £1.27m | £1.32m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.36k | £9.36k | £8.50k | £10.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.