SUNDERLAND VOLUNTEER BUREAU

Rhif yr elusen: 702873
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To Provide support at a local level for volunteers and volunteer involving organisations. To break down barriers to volunteering, To match individuals/groups interested in volunteering with appropriate opportunities in the community. Marketing volunteering, Good practice development, Developing volunteering opportunities, Policy response and campaigning Strategic development of volunteering.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014

Cyfanswm incwm: £119,798
Cyfanswm gwariant: £163,397

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sunderland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Mai 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1160544 VOLUNTEER CENTRE SUNDERLAND
  • 16 Mai 1990: Cofrestrwyd
  • 27 Mai 2015: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • VOLUNTEER CENTRE SUNDERLAND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £148.72k £160.41k £189.92k £189.92k £119.80k
Cyfanswm gwariant £137.00k £161.32k £202.66k £202.66k £163.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 11 Rhagfyr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 12 Rhagfyr 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 28 Ionawr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 23 Mehefin 2014 143 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 12 Rhagfyr 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 17 Rhagfyr 2012 Ar amser