Hanes ariannol PEOPLE IN ACTION
Rhif yr elusen: 702885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.11m | £11.46m | £12.17m | £11.57m | £11.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.45m | £12.13m | £11.34m | £10.68m | £10.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.11m | £8.64m | £10.23m | £10.59m | £10.95m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £29.37k | £277.78k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92.11k | £131.95k | £3.63k | £33.60k | £34.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.01m | £9.63m | £10.23m | £10.59m | £10.95m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £6.36k | £1.70m | £1.93m | £945.08k | £188.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.45m | £10.16m | £9.77m | £9.91m | £10.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £1.57m | £771.18k | £296.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.60k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.97m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.