Hanes ariannol COMMUNITY VENTURES (MIDDLESBROUGH) LTD

Rhif yr elusen: 702916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.23k £115.43k £192.07k £245.99k £405.46k
Cyfanswm gwariant £161.86k £176.19k £245.94k £232.91k £485.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £9.94k £23.54k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £52.57k £41.34k £11.98k £30.00k