Ymddiriedolwyr DADLINGTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 702918

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clair Bowen | Ymddiriedolwr | 18 November 2024 |
|
|
||||
Robert Buckby | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Paul Bowen | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Michael John Reid | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Mary Reid | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Rupert Giles Setchell | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Glenis Kitely | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
||||
SAMANTHA JOHNSON | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|
||||
RACHEL ANNE JOAN REES-JONES | Ymddiriedolwr | 02 July 2012 |
|
|
||||
PHILIP KITELEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Simon Rees-Jones | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.