THEM WIFIES LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to use creativity and the arts to work with people who face disadvantage and barriers and to develop tailor made specialist services and resources that deliver innovative and positive experiences. We currently deliver work to women and men with learning disabilities; vulnerable young women and also young people with mental health issues, in community and educational facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,174 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 24 Mai 1990: Cofrestrwyd
- 16 Mawrth 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £221.95k | £185.70k | £300.25k | £188.41k | £222.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £269.58k | £206.73k | £212.51k | £270.36k | £256.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.17k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 08 Medi 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 08 Medi 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 26 Awst 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 18 Awst 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 11 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 30 Hydref 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 16 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 03 Medi 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 MAY 1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14 DECEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION THROUGH THE PROMOTION AND DEVELOPMENT OF COMMUNITY ARTS AND RECREATION WITHIN NEWCASTLE UPON TYNE AND GATESHEAD AND SURROUNDING AREAS, AND TO ESTABLISH SCHEMES THEREFOR (B) IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTS OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE PERSONS FOR WHOM SUCH FACILITIES ARE PRIMARILY INTENDED BEING PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH AGE FOR CONTINUTION OF OBJECTS SEE OVERLEAF
Maes buddion
NEWCASTLE UPON TYNE GATESHEAD AND SURROUNDING AREAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window