SHREWSBURY MUSIC THERAPY UNIT TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO THSE FAMILIES UNABLE TO FINANCE THE THERAPY REQUIRED AND RECOMMENDED BY DOCTORS AND SOCIAL SERVICES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 31 Mai 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIRLEY CAROLE ROBERTS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Elizabeth Jane Cartwright | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Clare Elaine Burns | Ymddiriedolwr | 15 January 2023 |
|
|
||||
SARAH JANE JONES | Ymddiriedolwr | 27 June 2013 |
|
|
||||
JOHN ALAN LEWIS EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.91k | £7.45k | £4.94k | £10.58k | £7.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.80k | £5.26k | £9.78k | £10.00k | £10.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19 APRIL 1990 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION 29 JUNE 2002
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO ASSIST IN THE REMEDIAL TREATMENT OF CHILDREN AND ADULTS SUFFERING FROM PHYSICAL EMOTIONAL PSYCHOLOGICAL OR OTHER MENTAL DISORDERS BY THE PROVISION OF MUSIC THERAPY TREATMENT IN ACCORDANCE WITH ACCEPTED PRACTICES WITHIN THE FIELD OF MUSIC THERAPY. THE FUND SHALL BE APPLIED PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY FOR THE BENEFIT OF RESIDENTS OF SHROPSHIRE.
Maes buddion
SEE OBJECT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Drovers Way
Newport
TF10 7XN
- Ffôn:
- 01952811598
- E-bost:
- sjones303@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window