Hanes ariannol LONGHORSLEY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 702997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/09/2019 01/09/2020 01/09/2021 01/09/2022 01/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.50k £18.25k £14.50k £16.31k £5.91k
Cyfanswm gwariant £7.28k £12.87k £10.15k £7.95k £13.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £150 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £9.63k £9.47k N/A