Hanes ariannol DRIVE
Rhif yr elusen: 703002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.91m | £17.18m | £18.51m | £19.64m | £22.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.67m | £17.32m | £18.34m | £19.52m | £21.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.20m | £14.42m | £15.04m | £15.91m | £18.00m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.01m | £896.41k | £654.23k | £662.50k | £168.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £381 | £50 | £2.57k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.89m | £17.17m | £18.50m | £19.64m | £22.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.39k | £15.07k | £2.07k | £1.78k | £57.39k | |
|
Incwm - Arall | £450 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.67m | £17.32m | £18.34m | £19.52m | £21.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £97.13k | £94.23k | £95.18k | £98.26k | £82.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.