Dogfen lywodraethu DRIVE
Rhif yr elusen: 703002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 MAY 1990 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15 FEB 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 OCT 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 OCT 2017 as amended on 18 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE THE HEALTH AND WELFARE OF PEOPLE WITH DISABILITIES WHO RESIDE, OR WHO HAVE RESIDED, IN WALES BY THE PROVISION OF ACCOMMODATION, EMPLOYMENT TRAINING AND OTHER SUPPORT SERVICES TO ENABLE THEM TO LIVE IN THE COMMUNITY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SOUTH WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.