ymddiriedolwyr DRIVE
Rhif yr elusen: 703002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Cherrett | Cadeirydd | 18 May 2021 |
|
|
||||
Rhian Robinson | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Paul Wyatt | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Joanne Jones | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Alysha Martin | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Katy Penny | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Beth Mahoney | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Richard Troote | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
KATRINA KUROWSKI | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
Anthony Isingrini | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
Karmeno Gauci | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
JANET SHELDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN GREGSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GEOFF LAKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.