FEATHERED FRIENDS - WILD BIRD RESCUE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
advise on care of sick or injured native birds
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 08 Mehefin 1990: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2020: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- WILD BIRD RESCUE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £640 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 18 Mehefin 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 28 Gorffennaf 2017 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 MAY 1990
Gwrthrychau elusennol
A) THE PREVENTION OF CRUELTY OT WILD BIRDS B) TO RELIEVE THE SUFFERING AND DISTRESS OF WILD BIRDS WHO ARE SICK INJURED OR DISEASED AND IN NEED OF CARE AND ATTENTION. C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTING THE SUTDY AND PROTECTION OF WILD BIRDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window