COVENTRY RACIAL EQUALITY COUNCIL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Coventry
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
- 20 Ionawr 2006: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- COVENTRY COMMUNITY RELATIONS COUNCIL (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 13 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 03 Medi 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 03 Medi 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM OF ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 DECEMBER 1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 4 JANUARY 1990 AND 2 JULY 1992.
Gwrthrychau elusennol
1. TO WORK TOWARDS THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION AND 2. TO PROMOTE EQUALITY OF OPPORTUNITY AND GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS: ESPECIALLY IN THE CITY OF COVENTRY HEREINAFTER KNOWN AS THE "AREA OF BENEFIT".
Maes buddion
COVENTRY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window