Hanes ariannol BOURNE OUTDOOR SWIMMING POOL PRESERVATION TRUST

Rhif yr elusen: 703108
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2008 31/10/2009 31/10/2010 31/10/2011 01/05/2013
Cyfanswm Incwm Gros £41 £56.98k £55.08k £54.90k £75.53k
Cyfanswm gwariant £49 £61.54k £51.45k £55.82k £83.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A