ymddiriedolwyr HOME-START LEEDS
Rhif yr elusen: 703128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Jane Breakwell | Cadeirydd | 25 January 2018 |
|
|
||||
Emma Yeats | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Carol Elston | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Gerald Browne | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Draper | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Simon Benger | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Heather Marie O'Donnell | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Anita Louise HAWRYSZCZUK | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
YVONNE BUTTERFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.