CUMBRIAN SOCIETY OF ORGANISTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of awareness, skill and enjoyment in all aspects of the classical organ and organ music
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Alexander Town | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Nigel Donaldson | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Judith Anne Horsley | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
MARJORIE HARRISON | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
DAVID SHINGLER | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|||||
Samuel Alastair Carradice | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
||||
Adrian Geoffrey Self | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47k | £631 | £1.26k | £1.48k | £1.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29k | £530 | £1.26k | £1.34k | £1.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 MAY 1987 AS AMENDED 14 MAY 1988, 24 MAY 1989, 17 MAY 1990 AND 17 MAY 1995 as amended on 27 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY A) THE PROMOTION, PERFORMANCE AND APPRECIATION OF ORGAN MUSIC WITH SPECIAL REFERENCE TO ITS USE IN CHURCH. B) THE PROMOTION OF INTEREST IN ALL ASPECTS OF THE ORGAN IE DESIGN, BUILDING AND HISTORY. C) THE PROMOTION OF THE CLOSEST CO-OPERATION WITH CHURCH AUTHORITIES IN THE USE OF MUSIC IN WORSHIP. D) THE PROMOTION OF INTEREST BY YOUNG PEOPLE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 SYKE ROAD
WIGTON
CA7 9LX
- Ffôn:
- 019467 28179
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window