SCARBOROUGH AND DISTRICT DISABLEMENT ACTION GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scarborough DAG is run by disabled people for disabled people, carers and those with an interest in disability. The group offers a comprehensive information and advice service covering benefits, access, discrimination, employment, holidays, leisure etc. The service is provided for people who live in the area of Scarborough and District.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
- D A G (Enw gwaith)
- SCARBOROUGH & DISTRICT DAG (Enw gwaith)
- THE DISABLEMENT ACTION GROUP SCARBOROUGH AND DISTRICT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN WHITFIELD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Caroline Hill | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Judith Bramham | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||
Shirley Helen Lees | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||
Philip Mort | Ymddiriedolwr | 04 January 2019 |
|
|
||||
Holly Bennett | Ymddiriedolwr | 04 January 2019 |
|
|
||||
PAUL MARR | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Laurena Brumpton | Ymddiriedolwr | 16 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.88k | £29.19k | £56.22k | £82.31k | £54.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.52k | £40.28k | £53.67k | £63.05k | £61.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.25k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 5 APRIL 1990 AS AMENDED ON 9 FEBRUARY 1995.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO BENEFIT THOSE PERSONS IN THE SCARBOROUGH AND DISTRICT AREA WHO ARE SUBSTANTIALLY AND OR PERMANENTLY DISABLED BY PROVIDING, OR ENCOURAGING THE PROVISION OF SERVICES WHICH FACILITATE INDEPENDENCE IN DAILY LIVING ACTIVITIES ACTIVE PARTICIPATION IN AND FULL INTEGRAION INTO SOCIETY. (B) TO PROMOTE THE RELIEF OF ALL DISABLED PERSONS WITHIN THE AREA BENEFIT AND TO ASSIST THOSE PERSONS BY THE PROVISION OF A DIRECT INFORMATION AND ADVICE SERVICE.
Maes buddion
SCARBOROUGH AND DISTRICT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT 4
THE STREET
12 LOWER CLARK STREET
SCARBOROUGH
NORTH YORKSHIRE
YO12 7PW
- Ffôn:
- 01723480029
- E-bost:
- scarboroughdagoffice@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window