Hanes ariannol C I T E E LIMITED

Rhif yr elusen: 703190
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012
Cyfanswm Incwm Gros £118.89k £91.13k £122.43k £111.59k £104.52k
Cyfanswm gwariant £122.35k £113.46k £123.57k £113.24k £103.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A